Director o directora
El director o directora es nombrado por el Gobierno de la Generalidad a propuesta del consejero o consejera del departamento competente en materia de gestión y coordinación del Sistema estadístico de Cataluña.
Corresponde al director o directora la representación ordinaria del Idescat, el ejercicio de la dirección y la coordinación de sus actividades.
Para una descripción más detallada de las funciones del director o directora del Idescat, ver el Decreto 24/2014, de 25 de febrero, de organización y funcionamiento del Instituto de Estadística de Cataluña.
Director
- Sr. Xavier Cuadras Morató
Directores y directoras anteriores
Desde | Hasta | |
---|---|---|
Sr. Frederic Udina i Abelló | 07/07/2011 | 30/05/2019 |
Sra. Anna Ventura i Estalella | 19/04/2007 | 07/07/2011 |
Sr. Josep Maria Vegara i Carrió | 05/02/2004 | 12/04/2007 |
Sr. Jordi Oliveras i Prats | 12/01/1990 | 05/02/2004 |